KRS 0000249622
NIP2040000852
REGON22015617000000
Nazwa"C.B. WINDENERGY SŁUPSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"C.B. WINDENERGY SŁUPSK" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 23 sty 2006 (19 lat temu) 23 sty 2006
Data usunięcia 22 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DEOTYMY, 10, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #401 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEURSULA MARIA BARLAGE
Wspólnik
2006-01-23
2013-11-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
CLEMENS HEINRICH BARLAGE
Wspólnik
2006-01-23
2013-11-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MANFRED ARTHUR CARSTENS
Wspólnik
2007-01-25
2013-11-22
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
URSULA ELIZABETH BARLAGE
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2007-01-29
ALMA FUSSMANN GABRIELE
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2007-01-29
MANFRED CARSTENS
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2007-01-29
LUCYNA BRUŹDZIAK
Powiernik
2009-04-10
2013-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
NICOLE BAHLMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-01
2007-01-29
KRZYSZTOFA EMILIA GUTOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-01
2007-01-29
URSULA MARIA BARLAGE
PREZES ZARZĄDU
2007-01-29
2013-11-22
CLEMENS HEINRICH BARLAGE
PREZES ZARZĄDU
2006-01-23
2006-08-01
GERMAN PITZL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-01
2007-01-29
TADEUSZ JÓZEF SALIJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-01
2007-01-25
2006-01-23
2009-06-18
"C.B. WINDENERGY SŁUPSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-23
2010-05-18
BIERNACKIEGO, 36, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie