KRS 0000249587
NIP6252294317
REGON24023229100000
NazwaFABING SPÓŁKA Z OGRANICZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFABING SPÓŁKA Z OGRANICZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 sty 2006 (19 lat temu) 27 sty 2006
Data usunięcia 16 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1 MAJA, 35, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6252294317
data rejestracji 02 sty 2006
status Czynny
10124048491978000056895131
PEKAO Oddział w Zabrzu pl.Warszawski 9
pl. Warszawski 9 41-800 Zabrze POLSKA
56124042721111001087011480
PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
69124048491111000053495859
PEKAO Oddział w Zabrzu pl.Warszawski 9
pl. Warszawski 9 41-800 Zabrze POLSKA
35105012431000009032783665
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
57105012431000009032783657
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABEATA RUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-25
2012-11-16
BOŻENA PACIOREK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-16
2012-11-16
ISMAEL BĄCŁAWEK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-13
2010-11-25
DOROTA PRZYBYŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-13
2010-11-25
MAŁGORZATA JAMROZIK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-13
2012-11-16
EWA SOBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-25
2011-08-16
PIOTR WALERIAN JAMROZIK
Beneficjent
PIOTR WALERIAN JAMROZIK
zgłaszający - członek zarządu
FELIKS BĄCŁAWEK
Wspólnik
2008-04-07
2010-11-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000,00;-ZŁ
JAN KMITA
Wspólnik
2006-01-27
2007-05-28
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500ZŁ
FELIKS BĄCŁAWEK
Wspólnik
2006-01-27
2007-05-28
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500ZŁ
JANUSZ RAJCZYK
Wspólnik
2006-01-27
2008-04-07
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
DOROTA PRZYBYŁA
Wspólnik
2006-01-27
2010-02-04
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000,00;-ZŁ
PIOTR JAMROZIK
Wspólnik
2009-05-13
2012-11-16
1138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 113.800,00 ZŁ.
PIOTR WALERIAN JAMROZIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
JANUSZ RAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-01-27
2008-04-07
JAN KMITA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-27
2006-09-20
FELIKS BĄCŁAWEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-27
2006-09-20
FELIKS BĄCŁAWEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-20
2007-03-05
DOROTA PRZYBYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-27
2008-04-07
FELIKS BĄCŁAWEK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-07
2010-11-25
PIOTR WALERIAN JAMROZIK
PREZES ZARZĄDU
2010-11-25
2012-11-16
ŁUKASZ CENDROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-25
2012-11-16
2006-01-27
2006-03-08
5, GOLASZA DOLNA, 42-504, BĘDZIN 4, POLSKA
2006-03-08
2007-03-05
5, GOLĄSZA DOLNA, 42-504, BĘDZIN 4, POLSKA
2007-03-05
2008-07-30
WOJKOWICKA, 2, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie