KRS 0000249377
NIP6780102037
REGON35002711400000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROZWOJU OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
Data rejestracji 25 sty 2006 (19 lat temu) 25 sty 2006
Data usunięcia 27 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OS. NA SKARPIE, 64, KRAKÓW, 31-969, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #8532C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #8030 SZKOLNICTWO WYŻSZE #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #3310 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJLIDIA ŁACH
Likwidator
2015-06-02
2015-08-27
JOLANTA JANICKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2010-02-18
ZOFIA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2015-08-27
WŁADYSŁAW PELLO
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2010-02-18
JOANNA POLICZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2015-08-27
JACEK ZATHEY
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2015-08-27
MAREK KWINTA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2015-08-27
LECH KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2015-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LIDIA ŁACH
PREZES ZARZĄDU
2006-01-25
2015-06-02
LECH KUCHARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-25
2010-02-18
JOLANTA JANICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-18
2015-06-02
2006-01-25
2015-06-02
FUNDACJA ROZWOJU OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie