KRS 0000249055
NIP9581512165
REGON22016967400000
Nazwa"KOSKON-DEPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"KOSKON-DEPOT" -
Data rejestracji 13 sty 2006 (19 lat temu) 13 sty 2006
Data usunięcia 16 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWOUSTEGO, 1, GDYNIA, 81-033, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃPIOTR JERZY ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2006-01-13
2006-11-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁOTYCH
RYSZARD ADAM PARSZA
Wspólnik
2006-01-13
2010-11-16
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500 ZŁ
ZBIGNIEW ULFIK
Wspólnik
2006-01-13
2006-10-17
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA JOANNA BAR
Wspólnik
2006-11-30
2010-11-16
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 ZŁ
RYSZARD ADAM PARSZA
Likwidator
2010-04-12
2010-11-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
SYLWIA ZIELIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-13
2006-10-17
PIOTR JERZY ZAKRZEWSKI
WICE PREZES
2006-10-17
2006-11-30
RYSZARD ADAM PARSZA
PREZES ZARZĄDU
2006-10-17
2010-04-12
ALEKSANDRA JOANNA BAR
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2006-11-30
2010-04-12
2006-01-13
2010-04-12
"KOSKON-DEPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-13
2007-03-08
HUTNICZA, 36, GDYNIA, 81-038, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie