KRS 0000248975
NIP2040000906
REGON22017605900000
Nazwa"CDM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCDM POLSKA
Data rejestracji 13 sty 2006 (19 lat temu) 13 sty 2006
Data usunięcia 22 mar 2023 22 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 69, ŚWIĘTE, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 199800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPATRICK MARIE YVON CARELS
Likwidator
2022-09-08
2023-03-22
PATRICK MARIE YVON CARELS
Wspólnik
2006-01-13
2023-03-22
1.996 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.600,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PATRICK MARIE YVON CARELS
PREZES ZARZĄDU
2006-01-13
2022-09-08
ROBERT GRZEGORZ MROZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-13
2007-07-12
ANDRZEJ WŁADYSŁAW ZAMARO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-12
2022-09-08
2006-01-13
2022-09-08
"CDM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-13
2007-07-12
KLONOWA, 7, OTOMIN, 80-174, OTOMIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie