KRS 0000248595
NIP7361633210
REGON12006519100000
NazwaWYCIĄGI NARCIARSKIE - MAŁE CICHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYCIĄGI NARCIARSKIE - MAŁE CICHE
Data rejestracji 06 sty 2006 (19 lat temu) 06 sty 2006
Data usunięcia 03 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 24A, MAŁE CICHE, 34-531, MURZASICHLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACHJAN ANDRZEJ PAWLIKOWSKI
Beneficjent
JAN ANDRZEJ PAWLIKOWSKI
reprezentant
JAN PAWLIKOWSKI
Wspólnik
2006-01-06
2022-01-03
10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 10.000,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW GUTT
Wspólnik
2006-01-06
2022-01-03
10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 10.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ DZIERZĘGA
Wspólnik
2006-01-06
2022-01-03
10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 10.000,00 ZŁOTYCH
JÓZEF ŻEGLEŃ
Wspólnik
2006-01-06
2022-01-03
10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 10.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ GAŁ
Wspólnik
2006-01-06
2022-01-03
10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 10.000,00 ZŁOTYCH
MARIA PAWLIKOWSKA BULCYK
Wspólnik
2006-01-06
2022-01-03
10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 10.000,00 ZŁOTYCH
JAN ANDRZEJ PAWLIKOWSKI
Likwidator
2019-09-20
2022-01-03
JAN ANDRZEJ PAWLIKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN PAWLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-06
2019-09-20
ANDRZEJ DZIERZĘGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-06
2019-09-20
STANISŁAW GUTT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-06
2019-09-20
2006-01-06
2019-09-20
WYCIĄGI NARCIARSKIE - MAŁE CICHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie