KRS 0000248493
NIP9261600933
REGON08007119900000
Nazwa"SUN-D-YAN DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUN-D-YAN DEVELOPMENT
Data rejestracji 05 sty 2006 (19 lat temu) 05 sty 2006
Data usunięcia 06 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻAGAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #744 REKLAMA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAGRZEGORZ ZDZISŁAW KASPRZAK
Wspólnik
2013-12-17
2018-04-06
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,- ZŁOTYCH
WALDEMAR SERAFIN
Wspólnik
2006-01-05
2007-05-29
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.000,00 ZŁOTYCH.
Wspólnik
2007-05-29
2013-12-09
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000000 ZŁ.
97076565100000
FRANCISZEK MORYSON
Wspólnik
2013-12-09
2013-12-10
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,- ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-12-10
2013-12-17
2000 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000000 ZŁ.
97076565100000
JERZY WALDEMAR KOBYLAŃSKI
Prokurent
2007-05-29
2018-04-06
DO KWOTY DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO : SAMODZIELNA POWYŻEJ DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO : ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
IWONA KUŚMIEREK
Likwidator
2007-01-31
2007-05-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
FRANCISZEK MORYSON
PREZES ZARZĄDU
2013-12-09
2013-12-10
GRZEGORZ ZDZISŁAW KASPRZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-17
2015-07-03
IWONA KUŚMIEREK
PREZES
2006-01-05
2007-01-31
JAN DZIMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-29
2013-12-09
JAN DZIMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-10
2013-12-17
2006-01-05
2007-01-31
"PLANTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-31
2007-05-29
"PLANTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2006-01-05
2007-05-29
PIASTÓW, 22, KROSNO ODRZAŃSKIE, 66-600, KROSNO ODRZAŃSKIE, POLSKA
2007-05-29
2016-09-19
KOŻUCHOWSKA, 5, ŻAGAŃ, 68-100, ŻAGAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie