KRS 0000248202
NIP7752520763
REGON10013632800000
Nazwa"ODLEWNIA ŻELIWA KUTNO - MIKODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODLEWNIA ŻELIWA KUTNO - MIKODA
Data rejestracji 02 sty 2006 (19 lat temu) 02 sty 2006
Data usunięcia 02 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARLICKIEGO, 16, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5181 SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5187 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #9001 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI"SLR"-GUBWERK II BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H
Wspólnik
2006-10-30
2011-11-02
24 UDZIAŁY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁOTYCH
RADOSŁAW ANDRZEJ ROSIŃSKI
Wspólnik
2006-01-02
2006-10-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ;
BARBARA MARIOLA KAMIŃSKA
Wspólnik
2006-01-02
2006-10-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ;
GIESSEREI ST. LEON-ROT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Wspólnik
2006-10-30
2011-11-02
26 UDZIAŁÓW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁOTYCH
WITOLD STEFAN MIKODA
Prokurent
2006-01-02
2007-04-13
SAMOISTNA
RUDI ERNST SEIZ
Likwidator
2011-02-08
2011-11-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY -CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ USTANOWIONY PROKURENT DZIAŁAJĄ SAMODZIELNIE. ZARZĄD WIELOOSOBOWY -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE;
SYLWIA JASIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-02
2006-07-12
MAREK JERZY PIĄTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-07-12
2006-12-14
2006-01-02
2011-02-08
"ODLEWNIA ŻELIWA KUTNO- MIKODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-02
2007-10-31
SKLĘCZKOWSKA, 18, KUTNO, 99- 300, KUTNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie