KRS 0000248091
NIP8561762645
REGON32016078200000
NazwaODER OBST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODER OBST
Data rejestracji 29 gru 2005 (19 lat temu) 29 gru 2005
Data usunięcia 16 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIESZKA I, 31, SZCZECIN, 71-011, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8561762645
data rejestracji 01 maj 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #013 ROZMNAŻANIE ROŚLIN #1031 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #4631 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #0210 GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #4622 SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4776 SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACHKAMIL ALEKSANDER SOIŃSKI
reprezentant
STEFAN KRAEGE
Beneficjent
STEFAN KRAEGE
Wspólnik
2005-12-29
2021-02-16
99 UDZIAŁÓW, PO 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 49.500 ZŁ
KAMIL ALEKSANDER SOIŃSKI
Likwidator
2019-02-11
2021-02-16
STEFAN KRAEGE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, B) CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CHYBA ŻE CHODZI O ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 40.000 ZŁ W TAKIM WYPADKU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
STEFAN KRAEGE
PREZES ZARZĄDU
2005-12-29
2019-02-11
CHRISTIAN SIEGFRIED BAUM
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-29
2019-02-11
2005-12-29
2019-02-11
ODER OBST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-29
2006-02-08
REDNO, 13, REDNO, 72-221, OSINA K.NOWOGARDU, POLSKA
2006-02-08
2019-05-08
13, REDŁO, 72-221, OSINA K.NOWOGARDU, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie