KRS 0000247589
NIP7270032019
REGON47084327200000
NazwaKLUB SPORTOWY ORKAN TENNIS CENTER
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY ORKAN TENNIS CENTER
Data rejestracji 19 sty 2006 (19 lat temu) 19 sty 2006
Data usunięcia 19 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres WOŁOWA, 2, ŁÓDŹ, 93- 569, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA PAULINA POTOCKA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-06
2020-05-19
MAŁGORZATA MARIA OLSZEWSKA PŁOSZAJ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-19
2014-05-06
RYSZARD NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-19
2014-05-06
ADAM POTOCKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-06
2020-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KLUBU W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: A. PREZESA I SKARBNIKA; B. WICEPREZESA I SKARBNIKA; C. PREZESA I WICEPREZESA; D. DWÓCH WICEPREZESÓW.
MARCIN MIROSŁAW POTOCKI
PREZES
2006-01-19
2014-05-06
AGNIESZKA SUCHORZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-19
2014-05-06
ADAM ANDRZEJ POTOCKI
SKARBNIK I SEKRETARZ
2006-01-19
2014-05-06
MARCIN MIROSŁAW POTOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-06
2020-05-19
WŁODZIMIERZ MARIUSZ KIJOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. SPORTU
2006-01-19
2014-05-06
MARCIN ANTONI DULL
WICEPREZES ZARZĄDU DS. INWESTYCJI
2006-01-19
2014-05-06
JAN ANTONI JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU, KIEROWNIK SEKCJI TENISA ZIEMNEGO
2006-01-19
2014-05-06
KATARZYNA AGNIESZKA GALANT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-19
2014-05-06
2006-01-19
2020-05-19
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
2006-01-19
2020-05-19
KLUB SPORTOWY ORKAN TENNIS CENTER
2006-01-19
2020-05-19
WOŁOWA, 2, ŁÓDŹ, 93- 569, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-01-19
2020-05-19
9261Z - DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2006-01-19
2020-05-19
9262Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA
2006-01-19
2020-05-19
7140Z - WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
2006-01-19
2020-05-19
9304Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2006-01-19
2020-05-19
9272Z - DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2006-01-19
2020-05-19
7440Z - REKLAMA
2006-01-19
2020-05-19
5263Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2006-01-19
2020-05-19
5248D - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH
2006-01-19
2020-05-19
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2006-01-19
2020-05-19
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie