KRS 0000247500
NIP5222788741
REGON14027739700000
NazwaE. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaE. DEVELOPMENT
Data rejestracji 19 gru 2005 (19 lat temu) 19 gru 2005
Data usunięcia 22 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KRAKOWSKA, 110/114, WARSZAWA, 00-971, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWRAFAEL ADLER
Beneficjent
1945-12-15
IWONA ZOFIA SZYMCZYK
reprezentant
Wspólnik
2005-12-19
2022-04-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
01230850400000
IWONA ZOFIA SZYMCZYK
Likwidator
2021-07-06
2022-04-22
RAFAEL ADLER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JOANNA BEATA BLUMERT
PREZES ZARZĄDU
2005-12-19
2008-07-24
RAFAEL ADLER
PREZES ZARZĄDU
2008-07-24
2013-12-19
1945-12-15
IWONA ZOFIA SZYMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-19
2021-07-06
2005-12-19
2021-07-06
E. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie