KRS 0000247488
REGON35724222900000
Nazwa"DORBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDORBUD
Data rejestracji 12 sty 2006 (19 lat temu) 12 sty 2006
Data usunięcia 31 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#45 BUDOWNICTWO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJERZY ECKERT
Wspólnik
2006-01-12
2024-05-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ROBERT KAROL KNAPIK
Wspólnik
2006-01-12
2024-05-31
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PROKURENT ALBO PEŁNOMOCNIK, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
JERZY ECKERT
PREZES ZARZĄDU
2006-01-12
2013-12-23
2006-01-12
2013-12-14
KLEMENSIEWICZA, 4 B, KRAKÓW, 31-482, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie