KRS 0000247447
NazwaEKOLOGIKA KAROL BODURA RYSZARD GONDEK LECH KOSTECKI MIROSŁAW MIGURSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaEKOLOGIKA KAROL BODURA RYSZARD GONDEK LECH KOSTECKI MIROSŁAW MIGURSKI
Data rejestracji 16 gru 2005 (19 lat temu) 16 gru 2005
Data usunięcia 03 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ORZECHOWA, 43, WROCŁAW, 50-540, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄMIROSŁAW MIGURSKI
Wspólnik
2005-12-16
2006-08-03
LECH KOSTECKI
Wspólnik
2005-12-16
2006-08-03
RYSZARD GONDEK
Wspólnik
2005-12-16
2006-08-03
KAROL BODURA
Wspólnik
2005-12-16
2006-08-03
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY LECH KOSTECKI I MIROSŁAW MIGURSKI UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NATOMIAST WSPÓLNICY KAROL BODURA I RYSZARD GONDEK MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z LECHEM KOSTECKIM LUB MIROSŁAWEM MIGURSKIM ALBO ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD GONDEK
Członek Organu Reprezentacji
2005-12-16
2006-08-03
KAROL BODURA
Członek Organu Reprezentacji
2005-12-16
2006-08-03
MIROSŁAW MIGURSKI
Członek Organu Reprezentacji
2005-12-16
2006-08-03
LECH KOSTECKI
Członek Organu Reprezentacji
2005-12-16
2006-08-03
2005-12-16
2006-08-03
SPÓŁKA JAWNA
2005-12-16
2006-08-03
EKOLOGIKA KAROL BODURA RYSZARD GONDEK LECH KOSTECKI MIROSŁAW MIGURSKI SPÓŁKA JAWNA
2005-12-16
2006-08-03
ORZECHOWA, 43, WROCŁAW, 50-540, WROCŁAW, POLSKA
2005-12-16
2006-08-03
9002Z - GOSPODAROWANIE ODPADAMI
2005-12-16
2006-08-03
40 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ
2005-12-16
2006-08-03
28 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2005-12-16
2006-08-03
29 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2005-12-16
2006-08-03
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
2005-12-16
2006-08-03
743 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2005-12-16
2006-08-03
731 - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2005-12-16
2006-08-03
713 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2005-12-16
2006-08-03
37 - PRZETWARZANIE ODPADÓW
2005-12-16
2006-08-03
24 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie