KRS 0000247419
NIP6912322966
REGON02020080600000
NazwaZAMET LEGNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAMET LEGNICA
Data rejestracji 16 gru 2005 (19 lat temu) 16 gru 2005
Data usunięcia 15 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, LEGNICA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHJAN WOLANIN
Prokurent
2005-12-16
2008-10-29
SAMODZIELNA
PAWEŁ ŁABIAK
Prokurent
2010-08-25
2020-12-15
SAMOISTNA
MIROSŁAW SZACHIEWICZ
Prokurent
2010-08-25
2020-12-15
SAMOISTNA
RYSZARD DZIEKAN
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2008-10-29
JAN WOLANIN
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2010-08-25
BEATA IZABELA BEDNARSKA STAŃKO
Członek Organu Nadzoru
2005-12-16
2010-08-25
HENRYK JULIAN CZYCZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-16
2007-08-22
KRYSTYNA ZOFIA CHOROSTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-16
2010-08-25
LESZEK STANISŁAW FRONC
Wspólnik
2005-12-16
2007-08-22
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
HENRYK JULIAN CZYCZERSKI
Wspólnik
2007-08-22
2010-08-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRYSTYNA ZOFIA CHOROSTKOWSKA
Wspólnik
2007-08-22
2008-10-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BEATA IZABELA BEDNARSKA STAŃKO
Wspólnik
2007-08-22
2010-08-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DARIUSZ FRYDERYK KOPROWSKI
Wspólnik
2010-08-25
2020-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAN WOLANIN
Wspólnik
2007-08-22
2008-10-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK JULIAN CZYCZERSKI
PREZES
2007-08-22
2010-08-25
DARIUSZ FRYDERYK KOPROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2020-12-15
LESZEK STANISŁAW FRONC
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-16
2007-08-22
2005-12-16
2008-10-29
ZAMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-16
2013-09-10
BAGIENNA, 12, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie