KRS 0000246991
NIP1132280385
REGON01718422500000
NazwaBMP 2013 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBMP 2013
Data rejestracji 15 gru 2005 (19 lat temu) 15 gru 2005
Data usunięcia 30 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 22, BIAŁYSTOK, 16-010, WASILKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 102000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2874Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2875A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWSEBASTIAN KAZIMIERZ KSIĘŻAK
Wspólnik
2005-12-15
2018-11-30
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000 (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
JAROSŁAW KOŁAKOWSKI
Wspólnik
2005-12-15
2008-01-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH
WIOLETTA BARBARA HAŃDEREK
Wspólnik
2008-01-30
2010-10-28
52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000 (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ANNA MARTA KSIĘŻAK
Wspólnik
2008-01-30
2018-11-30
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ TABAK
Wspólnik
2008-01-30
2018-11-30
51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ TABAK
Likwidator
2013-11-26
2018-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SEBASTIAN KAZIMIERZ KSIĘŻAK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-15
2013-11-26
JAROSŁAW KOŁAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-15
2008-01-30
TOMASZ TABAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-15
2013-11-26
2005-12-15
2013-11-26
BENDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie