KRS 0000246903
NIP6260004914
REGON00344460200000
Nazwa"ING.JOSEF EUL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaING.JOSEF EUL
Data rejestracji 19 gru 2005 (19 lat temu) 19 gru 2005
Data usunięcia 11 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEJ ELŻBIETY, 6, BYTOM, 41-905, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 254000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCHDIRK EUL
Wspólnik
2005-12-19
2013-06-11
508 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 254.000,00 ZL
DANUTA SMOLAREK
Prokurent
2005-12-19
2011-12-09
PROKURA ŁĄCZNA
MARIAN MOTTA
Likwidator
2011-12-09
2013-06-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT (O ILE ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY)
MARIAN MOTTA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-19
2011-12-09
ERWIN RAINHARD WÓJCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-19
2006-10-20
2005-12-19
2011-12-09
"ING. JOSEF EUL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie