KRS 0000246804
NIP7792274520
REGON30008884700000
NazwaICH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaICH POLAND
Data rejestracji 20 gru 2005 (19 lat temu) 20 gru 2005
Data usunięcia 24 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OWSIANA, 5, PLEWISKA, 62-064, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792274520
data rejestracji 01 sty 2006
status Czynny
15105015201000002363985520
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
54105015201000002363987534
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHMARIUSZ PIOTR PAWLAK
Beneficjent
MARIUSZ PIOTR PAWLAK
reprezentant
ESKENS GROEP B.V.
Wspólnik
2005-12-20
2012-11-27
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁ
KRAHN CHEMIE BENELUX B.V.
Wspólnik
2010-07-29
2016-04-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PIOTR RAFAŁ FEIERABEND
Wspólnik
2010-07-29
2013-05-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
MARIUSZ PAWLAK
Wspólnik
2016-04-01
2019-09-24
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
PIOTR RAFAŁ FEIERABEND
Prokurent
2005-12-20
2016-04-01
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ PIOTR PAWLAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARTINUS JACOBUS SEIJSENER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-20
2009-03-17
BASTIAAN SEIJSENER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-20
2012-11-27
JOHANNES CORNELIS BOON
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-29
2013-05-24
AXEL SEBBESSE
PREZES ZARZĄDU
2013-05-24
2016-04-01
JAROSŁAW ROGALIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-24
2016-04-01
MARIUSZ PAWLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-01
2017-10-02
MARIUSZ PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-02
2019-09-24
JAGODA PAWLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-02
2019-05-08
CATHARINUS JAN REITSMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-20
2012-11-08
2005-12-20
2010-07-29
ESKENS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-29
2012-11-27
ICH ESKENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-20
2007-05-30
SYCOWSKA, 21, POZNAŃ, 60-003, POZNAŃ, POLSKA
2007-05-30
2009-03-17
RACŁAWICKA, 84 A, POZNAŃ, 60-302, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie