KRS 0000246626
NIP8942851305
REGON02020507000000
NazwaINTER SAMI SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTER SAMI SYSTEM
Data rejestracji 08 gru 2005 (19 lat temu) 08 gru 2005
Data usunięcia 02 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MOKOTOWSKA, 15A, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4586000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8942851305
data rejestracji 03 sty 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOJOLANTA HALINA WOLAŃSKA
Wspólnik
2005-12-08
2016-08-23
1.834 (SŁOWNIE: TYSIĄC OSIEMSET TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 917.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆSET SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY)
KRZYSZTOF BERNARD WOLAŃSKI
Wspólnik
2005-12-08
2016-08-23
7.338 (SŁOWNIE: SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.669.000 ZŁ (SŁOWIE: TRZY MILIONY SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SAMI SVARQA
Wspólnik
2016-08-23
2023-01-02
9172 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STO SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 4586000 ZŁ (CZTERY MILIONY PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF BERNARD WOLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-08
2016-11-10
JOLANTA HALINA WOLAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-08
2015-11-19
SAMI SVARQA
PREZES ZARZĄDU
2016-11-10
2023-01-02
2005-12-08
2005-12-19
"INTER VEMA VENDING SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-19
2016-11-10
"INTER VEMA VENDING SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-08
2008-12-10
GRABISZYŃSKA, 241 E, WROCŁAW, 53-234, WROCŁAW, POLSKA
2008-12-10
2010-10-18
JERZMANOWSKA, 17, WROCŁAW, 54-530, WROCŁAW, POLSKA
2010-10-18
2012-09-05
KRZEMIENIECKA, 70, WROCŁAW, 54-613, WROCŁAW, POLSKA
2012-09-05
2015-11-19
WAGONOWA 5-7, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
2015-11-19
2016-11-10
AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 80, WROCŁAW, 53-324, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie