KRS 0000246351
NIP1231071153
REGON14035598000000
Nazwa"DOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOKO
Data rejestracji 05 gru 2005 (19 lat temu) 05 gru 2005
Data usunięcia 07 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RÓŻANA, 114d, WOLICA, 05-830, NADARZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKIN MAN CHAN
Wspólnik
2008-12-02
2021-12-07
328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00 ZŁ
KAI LU
Wspólnik
2005-12-05
2021-12-07
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH
XUDONG GONG
Wspólnik
2005-12-05
2021-12-07
312 (TRZYSTA DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.000,00 (STU PIĘĆDZIESIĘCIU SZEŚCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH
XIAOHU ZENG
Wspólnik
2006-12-27
2007-04-19
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
JUNMIN CHEN
Wspólnik
2006-12-27
2008-12-02
328 (TRZYSTA DWADZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00 (STU SZEŚĆDZIESIĘCIU CZTERECH TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KAI LU
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-03
2021-12-07
XUDONG GONG
PREZES ZARZĄDU
2005-12-05
2007-10-03
XUDONG GONG
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-03
2021-12-07
JUNMIN CHEN
PREZES ZARZĄDU
2007-10-03
2008-12-02
KAI LU
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-05
2007-10-03
XIAOHU ZENG
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-27
2007-04-19
JUNMIN CHEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-27
2007-10-03
2005-12-05
2006-08-18
NADRZECZNA, 5F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2006-08-18
2007-05-25
BARTYCKA, 24/26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
2007-05-25
2008-06-05
BIELSKA, 8, WARSZAWA, 02-394, WARSZAWA, POLSKA
2008-06-05
2009-01-15
WESOŁA, 46 C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie