KRS 0000246203
REGON01053484000000
Nazwa"RAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAL
Data rejestracji 01 gru 2005 (19 lat temu) 01 gru 2005
Data usunięcia 29 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻWIRKI I WIGURY, 81, WARSZAWA, 02-091, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50061,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGRAŻYNA JOLANTA KOTWICA WITASZEWSKA
Wspólnik
2005-12-01
2011-12-29
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.667,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM ZŁOTYCH)
JADWIGA EWA LOTH
Wspólnik
2005-12-01
2011-12-29
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.040,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY CZTERDZIEŚCI ZŁOTYCH)
WŁODZIMIERZ WITASZEWSKI
Wspólnik
2005-12-01
2011-12-29
18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.118,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY STO OSIEMNAŚCIE ZŁOTYCH)
JADWIGA EWA LOTH
Likwidator
2011-04-19
2011-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JADWIGA EWA LOTH
PREZES ZARZĄDU
2005-12-01
2011-04-19
WŁODZIMIERZ WITASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-01
2011-04-19
2005-12-01
2011-04-19
"RAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie