KRS 0000246196
NIP9281958081
REGON08005849000000
Nazwa"LECHDAR-TARTAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaLECHDAR-TARTAK
Data rejestracji 01 gru 2005 (19 lat temu) 01 gru 2005
Data usunięcia 13 mar 2012 13 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻARSKA, 16, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2661Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOLESZEK KOCZUK
Prokurent
2005-12-01
2009-03-13
SAMOISTNA
LESZEK KOCZUK
Wspólnik
2005-12-01
2012-03-13
2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ.
DARIUSZ OLEJNICZAK
Wspólnik
2005-12-01
2007-05-07
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ.
NATALIA OLEJNICZAK
Wspólnik
2007-05-07
2012-03-13
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ.
ANNA WANDA KOCZUK
Likwidator
2009-03-13
2012-03-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 30000,00 ZŁ. UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 30000,00 ZŁ. UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-01
2007-05-07
ANNA KOCZUK
PREZES
2007-05-07
2009-03-13
2005-12-01
2009-03-13
"LECHDAR - TARTAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie