KRS 0000246150
REGON24039358000000
NazwaSTOWARZYSZENIE REKREACYJNO-SPORTOWE "ELEKTRON" PRZY ENION S.A. ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ BESKIDZKA ENERGETYKA
Krótka nazwaREKREACYJNO-SPORTOWE "ELEKTRON" PRZY ENION S.A. ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ BESKIDZKA ENERGETYKA
Data rejestracji 30 lis 2005 (19 lat temu) 30 lis 2005
Data usunięcia 23 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BATOREGO, 17A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOPIOTR JAN SERAFIN
Likwidator
2017-03-16
2018-07-23
KRZYSZTOF HENRYK HANKUS
Likwidator
2017-03-16
2018-07-23
JAN CAPUTA
Likwidator
2017-03-16
2018-07-23
TADEUSZ ZBIGNIEW DOMIDER
Likwidator
2017-03-16
2018-07-23
JANUSZ ANDRZEJ MACHOWSKI
Likwidator
2017-03-16
2018-07-23
MARIA BARBARA TYRAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-12
2014-09-17
JANUSZ KAZIMIERZ SZCZELINA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-12
2014-09-17
MIROSŁAW JERZY ŚLEDŹ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-17
2018-07-23
JACEK BODZIONY
Członek Organu Nadzoru
2014-09-17
2018-07-23
JANUSZ NIEDBAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-17
2018-07-23
LUCYNA MARIA STRUMIEŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-12
2014-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. PREZESA MOŻE ZASTĘPOWAĆ WICEPREZES LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ PREZESA CZŁONEK ZARZĄDU. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KRZYSZTOF HENRYK HANKUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-12
2017-03-16
PIOTR JAN SERAFIN
SKARBNIK ZARZĄDU
2006-10-12
2017-03-16
BARBARA MARIA ROMIK
SEKRETARZ ZARZĄDU
2006-10-12
2014-09-17
HENRYK MICHAŁ CHROBAK
PREZES ZARZĄDU
2006-10-12
2017-03-16
TADEUSZ ZBIGNIEW DOMIDER
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-12
2017-03-16
JANUSZ ANDRZEJ MACHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-12
2017-03-16
JAN CAPUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-12
2017-03-16
2005-11-30
2018-07-23
STOWARZYSZENIE
2005-11-30
2018-07-23
STOWARZYSZENIE REKREACYJNO-SPORTOWE "ELEKTRON" PRZY ENION S.A. ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ BESKIDZKA ENERGETYKA
2005-11-30
2018-07-23
BATOREGO, 17A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2005-11-30
2018-07-23
9262Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA
2005-11-30
2018-07-23
9272Z - DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2005-11-30
2018-07-23
6330A - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
2005-11-30
2018-07-23
6330B - DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
2005-11-30
2018-07-23
6330C - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
2005-11-30
2018-07-23
6330D - DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA
2005-11-30
2018-07-23
7140Z - WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie