KRS 0000246109
NIP7781432240
REGON30017478800000
NazwaVAN NOORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVAN NOORT
Data rejestracji 01 gru 2005 (19 lat temu) 01 gru 2005
Data usunięcia 01 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE KAROLA MARCINKOWSKIEGO, 1, POZNAŃ, 61-745, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #156 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5227 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMPOLAK HOLDING B.V.
Wspólnik
2005-12-01
2007-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
T.VAN NOORT B.V.
Wspólnik
2007-11-22
2024-07-01
ILOŚĆ: 100 (STO) ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 50000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
FRANCISCUS JACOBUS LAKWIJK
Wspólnik
2007-11-22
2009-11-03
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
FRANCISCUS JACOBUS LAKWIJK
Prokurent
2006-01-09
2007-11-22
PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA).
FRANCISCUS JACOBUS LAKWIJK
Likwidator
2009-11-03
2024-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACOB POLAK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-01
2007-11-22
DIRK ADRIAAN VERMEIJDEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-01
2007-11-22
REINDER OSINGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-01
2007-11-22
FRANCISCUS JACOBUS LAKWIJK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-22
2009-11-03
2005-12-01
2009-11-03
VAN NOORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-01
2006-05-19
ALEJE MARCINKOWSKIEGO, 1, POZNAŃ, 61-745, POZNAŃ, POLSKA
2006-05-19
2007-11-22
POZNAŃSKA, 327, OŁTARZEWO, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
2007-11-22
2009-11-03
POZNAŃSKA, 327, OŁTARZEW, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie