KRS 0000245893
NIP5482460546
REGON24023548000000
Nazwa"KIELAR-ECO". ADAM I HELENA KIELAR SPÓŁKA JAWNA W LIWKIDACJI
Krótka nazwa"KIELAR-ECO". ADAM I HELENA KIELAR W LIWKIDACJI
Data rejestracji 28 lis 2005 (19 lat temu) 28 lis 2005
Data usunięcia 11 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WIEJSKA, 25, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2921Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAADAM ZBIGNIEW KIELAR
Wspólnik
2005-11-28
2009-03-05
HELENA BARBARA KIELAR
Wspólnik
2005-11-28
2014-02-11
JERZY WALCZAK
Likwidator
2009-03-05
2014-02-11
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
ADAM ZBIGNIEW KIELAR
Członek Organu Reprezentacji
2005-11-28
2009-03-05
HELENA BARBARA KIELAR
Członek Organu Reprezentacji
2005-11-28
2009-03-05
2005-11-28
2009-03-05
"KIELAR-ECO". ADAM I HELENA KIELAR SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie