KRS 0000245775
REGON81052419900000
NazwaBUCHALTER TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUCHALTER TRANS
Data rejestracji 28 lis 2005 (19 lat temu) 28 lis 2005
Data usunięcia 22 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBOTRYCKA, 14B, SZCZECIN, 71-684, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCHMARIA ZWOLAK WRZESZCZ
Wspólnik
2005-11-28
2009-01-22
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARBARA ZWOLAK
Wspólnik
2005-11-28
2009-01-22
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA ANNA KOMARZAŃSKA
Wspólnik
2005-11-28
2009-01-22
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA ANNA KOMARZAŃSKA
Prokurent
2005-11-28
2006-03-01
SAMOISTNA
MARIA ZWOLAK WRZESZCZ
Likwidator
2006-03-01
2009-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
MARIA ZWOLAK WRZESZCZ
DYREKTOR
2005-11-28
2006-03-01
2005-11-28
2006-03-01
BUCHALTER TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie