KRS 0000245487
NIP6692411342
REGON32012477000000
Nazwa"ELFA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELFA POLSKA
Data rejestracji 22 lis 2005 (19 lat temu) 22 lis 2005
Data usunięcia 17 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STREFOWA, 7, KOSZALIN, 75-202, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2431Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO #2434Z PRODUKCJA DRUTU #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2571Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHKRZYSZTOF MOLENDA
Prokurent
2010-12-13
2015-02-17
PROKURA SAMOISTNA
EWELINA ŁUCJA GRZEGORZEWSKA
Prokurent
2013-06-28
2015-02-17
PROKURA SAMOISTNA
PER ERICSSON
Prokurent
2013-09-17
2015-02-17
SAMOISTNA
KAZIMIERZ ZBIGNIEW KRASZEWSKI
Prokurent
2005-11-22
2007-05-21
SAMOISTNA
BEATA MARIA TUREK
Prokurent
2007-07-10
2013-06-28
PROKURA SAMOISTNA
ELFA SWEDEN AB
Wspólnik
2005-11-22
2015-02-17
20 000 UDZIAŁÓW NA SUMĘ 2000.000,00 ZŁ
PER VON MENTZER
Likwidator
2014-04-08
2015-02-17
SVEN ULF JOHAN KNUTSON
Likwidator
2014-04-08
2015-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA ; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZY CZYNNOŚCIACH ROZPORZĄDZAJĄCYCH I ZOBOWIĄZUJĄCYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 PLN REPREZENTACJA DWUOSOBOWA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA;
STEFAN FERM
PREZES ZARZĄDU
2005-11-22
2008-11-20
JORGEN NILSSON
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-22
2006-04-13
SVEN ULF JOHAN KNUTSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2014-04-08
PER VON MENTZER
PREZES ZARZĄDU
2012-05-11
2014-04-08
CHRISTER JOHNSEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2008-11-20
PER VON MENTZER
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-20
2012-05-11
NILS HELGE JÖRGEN NILSSON
PREZES ZARZĄDU
2011-05-17
2012-05-11
2005-11-22
2014-04-08
ELFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-22
2012-09-19
BOHATERÓW WARSZAWY, 33, KOSZALIN, 75-211, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie