KRS 0000245185
NIP6381678304
REGON24023724200000
NazwaXJC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaXJC
Data rejestracji 18 lis 2005 (19 lat temu) 18 lis 2005
Data usunięcia 25 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAJORA HUBALA DOBRZAŃSKIEGO, 3, CIASNA, 42-793, CIASNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#3410 PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO, W TYM PRZEMYSŁOWY MONTAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #3441Z PRODUKCJA MOTOCYKLI #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7440Z REKLAMA #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #72 INFORMATYKAKRZYSZTOF JERZY KARWACKI
Wspólnik
2005-11-18
2007-05-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00;-ZŁ
MARCIN SZULC
Wspólnik
2007-10-26
2019-04-25
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
JOANNA MAŁGORZATA JAWORSKA
Wspólnik
2005-11-18
2019-04-25
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.500,00 ZŁ
JAKUB RYSZARD LIS
Prokurent
2005-11-18
2007-05-28
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF JERZY KARWACKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-18
2007-05-28
JOANNA MAŁGORZATA JAWORSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-18
2015-05-25
JAKUB RYSZARD LIS
PREZES ZARZĄDU
2007-05-28
2019-04-25
2005-11-18
2005-12-21
DASZYŃSKIEGO, 46, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2005-12-21
2007-05-28
PAWŁA GODZKA, 11, SUSZEC, 43-267, SUSZEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie