KRS 0000244913
NIP9570927017
REGON22014272900000
NazwaNMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNMC
Data rejestracji 14 lis 2005 (19 lat temu) 14 lis 2005
Data usunięcia 28 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NAD STAWEM, 7, GDAŃSK, 80-454, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9570927017
data rejestracji 08 gru 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIMARCIN ANDRZEJ NUREK
Beneficjent
MAŁGORZATA ELŻBIETA ĆWIEJKOWSKA
Beneficjent
MACIEJ JACEK ĆWIEJKOWSKI
reprezentant
MARCIN ANDRZEJ NUREK
Wspólnik
2005-11-14
2020-09-28
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA ELŻBIETA ĆWIEJKOWSKA
Wspólnik
2005-11-14
2020-09-28
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ.
MARCIN ANDRZEJ NUREK
Prokurent
2005-11-14
2007-07-20
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA ELŻBIETA ĆWIEJKOWSKA
Prokurent
2007-07-20
2017-08-30
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ JACEK ĆWIEJKOWSKI
Likwidator
2019-11-26
2020-09-28
MARCIN ANDRZEJ NUREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAŁGORZATA ELŻBIETA ĆWIEJKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
MAŁGORZATA ELŻBIETA ĆWIEJKOWSKA
PREZES ZARZADU
2005-11-14
2007-07-20
MARCIN ANDRZEJ NUREK
PREZES ZARZĄDU
2007-07-20
2017-08-30
MAŁGORZATA ELŻBIETA ĆWIEJKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-08-30
2019-11-26
2005-11-14
2019-11-26
NMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie