KRS 0000244608
NIP6792872172
REGON12014208100000
NazwaESOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESOURCING
Data rejestracji 08 lis 2005 (19 lat temu) 08 lis 2005
Data usunięcia 22 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻELEŃSKIEGO, 103, KRAKÓW, 31-353, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792872172
data rejestracji 22 gru 2006
status Czynny
42105014451000009032449945
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
47105014451000009032449952
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
64105014451000009032449937
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATOMASZ ANDRZEJ MACURA
Beneficjent
KURT HYZLER
Beneficjent
1982-05-11
RYSZARD ŚLUSARCZYK
zgłaszający - członek zarządu
JAKUB GUŁA
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW MAZUREK
zgłaszający - członek zarządu
MICHAEL GREACH
Beneficjent
1975-05-23
ANDREW ZAMMIT
Beneficjent
1975-06-03
Wspólnik
2005-11-08
2009-07-22
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
35139483700000
WOJCIECH TOMASZ SOKÓŁ
Wspólnik
2005-11-08
2008-12-16
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
ROBERT RADOSŁAW BIELAK
Wspólnik
2005-11-08
2009-07-22
150 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100 ZŁ KAŻDY TJ.O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
KURT HYZLER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA DYSPONUJĄCA POŚREDNIO 25,06% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB GŁOSÓW W SPÓŁCE GVZH TRUSTEES LIMITED, KTÓREJ, JAKO POWIERNIKOWI R&D GROUP TRUST, PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 99,99% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DMT INWESTYCJE S.A., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W DMT HOLDING S.A., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ESOURCING S.A.
MICHAEL GREACH
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA DYSPONUJĄCA POŚREDNIO 34,07% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB GŁOSÓW W SPÓŁCE GVZH TRUSTEES LIMITED, KTÓREJ, JAKO POWIERNIKOWI R&D GROUP TRUST, PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 99,99% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DMT INWESTYCJE S.A., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W DMT HOLDING S.A., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ESOURCING S.A.
ANDREW ZAMMIT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA DYSPONUJĄCA POŚREDNIO 40,87% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB GŁOSÓW W SPÓŁCE GVZH TRUSTEES LIMITED, KTÓREJ, JAKO POWIERNIKOWI R&D GROUP TRUST, PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 99,99% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DMT INWESTYCJE S.A., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W DMT HOLDING S.A., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ESOURCING S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
WOJCIECH TOMASZ SOKÓŁ
PREZES
2005-11-08
2008-12-16
ROBERT RADOSŁAW BIELAK
WICEPREZES
2005-11-08
2008-12-16
ROBERT RADOSŁAW BIELAK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-16
2009-07-22
2005-11-08
2006-11-16
ROMANOWICZA, 2, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie