KRS 0000244292
NIP6211725335
REGON30014880000000
NazwaELPA ONDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELPA ONDER
Data rejestracji 31 paź 2005 (19 lat temu) 31 paź 2005
Data usunięcia 02 mar 2020 02 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOBIERSKA, 48, KOBIERNO, 63-714, KROTOSZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCHHASAN HAMITOGLU
Wspólnik
2005-10-31
2009-01-14
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ
HASAN KISA
Wspólnik
2005-10-31
2008-07-15
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00 ZŁ
1967-06-10
ERIC ORTUN
Wspólnik
2008-07-15
2009-01-14
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ
ISMET EYISAN
Wspólnik
2008-07-15
2020-03-02
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ
EBUBEKIR KOÇ
Wspólnik
2009-01-14
2020-03-02
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ
MEHMET ALI GENCER
Wspólnik
2009-01-14
2020-03-02
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ
ISMET EYISAN
Prokurent
2008-07-15
2009-01-14
PROKURA ODDZIELNA
MEHMET ALI GENCER
Prokurent
2009-01-14
2020-03-02
PROKURA ODDZIELNA
HASAN KISA
Prokurent
2005-10-31
2008-07-15
1967-06-10
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
HASAN HAMITOGLU
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-31
2008-07-15
ERIC ORTUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-15
2009-01-14
EBUBEKIR KOÇ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-14
2020-03-02
2005-10-31
2020-03-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-31
2020-03-02
ELPA ONDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-31
2020-03-02
KOBIERSKA, 48, KOBIERNO, 63-714, KROTOSZYN, POLSKA
2005-10-31
2020-03-02
151 - PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie