KRS 0000244251
NIP6690501271
REGON33000550700000
NazwaDAUNA P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDAUNA P.
Data rejestracji 31 paź 2005 (19 lat temu) 31 paź 2005
Data usunięcia 19 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POŁCZYŃSKA, 67, KOSZALIN, 75-816, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 450000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6690501271
data rejestracji 30 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAWOLTE GMBH&CO. HANDELS- UND BETEILIGUNGSKOMMANDITGESELLSCHAFT
Wspólnik
2005-10-31
2022-04-19
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PLN 225.000,00
ANTON CRAMER GMBH & CO. KG
Wspólnik
2013-10-07
2015-09-28
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ
C + T HANDELS - UND IMMOBILIEN GMBH & CO. KG
Wspólnik
2005-10-31
2013-10-07
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 PLN
SETEX-TEXTIL-GMBH
Wspólnik
2015-09-28
2022-04-19
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000 PLN
KONRAD BERNHARD SCHROEER
Beneficjent
1951-01-09
ERICH HUBERT WOELTE
reprezentant
1942-06-17
JOACHIM BERNARD KONIECZNY
reprezentant
ERICH HUBERT WOELTE
Beneficjent
1942-06-17
WILHELM LAURENZ RUNGE
Prokurent
2005-10-31
2012-09-13
SAMOISTNA
JOACHIM BERNARD KONIECZNY
Likwidator
2020-10-26
2022-04-19
KONRAD BERNHARD SCHROEER
Beneficjent
DOMINUJĄCY UDZIAŁOWIEC SETEX-TEXTIL-GMBH, GREVEN, NIEMCY, POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DAUNA P. SP. Z O.O.
ERICH HUBERT WOELTE
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 38% UDZIAŁÓW W WOELTE-GMBH & CO. HANDELS- UND BETEILIGUNGS-KG, POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW W DAUNA P. SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ANTON WILHELM CRAMER
PREZES ZARZĄDU
2005-10-31
2012-09-13
ERICH WOLTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-31
2020-10-26
JOACHIM BERNARD KONIECZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-31
2020-10-26
2005-10-31
2020-10-26
DAUNA P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie