KRS 0000244125
NIP8512944369
REGON32011609000000
NazwaJERZYKOWSKI I WSPÓLNICY. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaJERZYKOWSKI I WSPÓLNICY.
Data rejestracji 31 paź 2005 (19 lat temu) 31 paź 2005
Data usunięcia 18 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres SŁAWOMIRA, 4, SZCZECIN, 71-606, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8512944369
data rejestracji 24 lis 2005
status Czynny
69249000050000461069642434
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
84249000050000460095974303
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
79249000050000453016802261
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
74106000760000330000601403
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
67106000760000320001344889
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAMARCIN JAN BOCZEK
Beneficjent
JAROSŁAW STANISŁAW JERZYKOWSKI
Beneficjent
MARCIN JAN BOCZEK
zgłaszający - komplementariusz
Wspólnik
2005-10-31
2007-10-23
00800054800000
JAROSŁAW STANISŁAW JERZYKOWSKI
Wspólnik
2005-10-31
2022-01-18
AGNIESZKA JERZYKOWSKA
Wspólnik
2007-10-23
2011-08-26
STANISŁAW JERZYKOWSKI
Wspólnik
2011-08-26
2022-01-18
MARCIN JAN BOCZEK
Wspólnik
2017-03-13
2022-01-18
MARCIN JAN BOCZEK
Prokurent
2011-08-26
2012-12-27
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN JAN BOCZEK
Prokurent
2013-06-04
2017-03-13
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN JAN BOCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
JAROSŁAW STANISŁAW JERZYKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JAROSŁAW JERZYKOWSKI LUB KOMPLEMENTARIUSZ MARCIN BOCZEK, SAMODZIELNIE KAŻDY Z NICH.
JAROSŁAW STANISŁAW JERZYKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2005-10-31
2022-01-18
MARCIN JAN BOCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-13
2022-01-18
2005-10-31
2009-05-13
WIELKA ODRZAŃSKA, 18, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
2009-05-13
2014-07-11
PLAC BRAMA PORTOWA, 4, SZCZECIN, 70-225, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie