KRS 0000243926
NIP8512936134
REGON32008444300000
NazwaKANCELARIA DORADZTWA FINANSOWEGO LIBRA INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKANCELARIA DORADZTWA FINANSOWEGO LIBRA INKASO
Data rejestracji 26 paź 2005 (19 lat temu) 26 paź 2005
Data usunięcia 07 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SANTOCKA, 14 A, SZCZECIN, 71-113, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8512936134
data rejestracji 16 wrz 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7411 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6603 AGENT UBEZPIECZENIOWY #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPRZEMYSŁAW SŁAWOMIR WIELIŃSKI
Wspólnik
2005-10-26
2008-11-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROMAN TADEUSZ MAKARUK
Wspólnik
2005-10-26
2019-10-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ.
IZABELLA MAŁGORZATA DOBAK WOŁOSZYN
Wspólnik
2005-10-26
2019-10-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000,00 ZŁ.
ROMAN TADEUSZ MAKARUK
Likwidator
2018-01-22
2019-10-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW SŁAWOMIR WIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-26
2007-10-03
ROMAN TADEUSZ MAKARUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-26
2007-10-03
ROMAN TADEUSZ MAKARUK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-03
2018-01-22
2005-10-26
2018-01-22
KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWEGO LIBRA INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-26
2012-09-06
WYZWOLENIA, 70, SZCZECIN, 71-510, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie