KRS 0000243844
NIP5992930784
REGON08003329900000
NazwaZIEMIA GORZOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZIEMIA GORZOWSKA
Data rejestracji 21 paź 2005 (19 lat temu) 21 paź 2005
Data usunięcia 12 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIKORSKIEGO, 111, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #80 EDUKACJA #9240 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9220 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃGRAŻYNA TERESA WOJCIECHOWSKA
Wspólnik
2005-10-21
2023-04-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
JAN WALENTYNOWICZ
Wspólnik
2005-10-21
2023-04-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
JADWIGA WŁADYSŁAWA SCECEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-10-21
2023-04-12
HANNA STANISŁAW KAUP
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-21
2013-06-20
EWA KALIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-21
2013-06-20
2005-10-21
2006-05-15
KOMBATANTÓW, 34, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie