KRS 0000243210
NIP8971708065
REGON02012597300000
NazwaSOR IBERICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOR IBERICA POLSKA
Data rejestracji 13 paź 2005 (19 lat temu) 13 paź 2005
Data usunięcia 22 mar 2023 22 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. ANTONIEGO, 2-4, WROCŁAW, 50-073, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3189000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971708065
data rejestracji 15 paź 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEPPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHJUAN EUSEBIO PUJOL CHIMENO
Beneficjent
1966-09-24
ALBERTO TIO GARCIA
Beneficjent
1983-10-23
JORDI ALEGRE SALA
Beneficjent
1980-02-26
JUAN EUSEBIO PUJOL CHIMENO
reprezentant
1966-09-24
ALBERTO TIO GARCIA
reprezentant
1983-10-23
JORDI ALEGRE SALA
reprezentant
1980-02-26
SOR IBERICA SOCIEDAD ANONIMA
Wspólnik
2005-10-13
2023-03-22
3.189 (TRZY TYSIĄCE STO OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.189.000 ZŁ (TRZY MILIONY STO OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DARIO TABACCO FUNARO
Likwidator
2022-03-21
2023-03-22
JUAN EUSEBIO PUJOL CHIMENO
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ALBERTO TIO GARCIA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
JORDI ALEGRE SALA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ALBERTO TIO GARCIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-07
2022-03-21
1983-10-23
JORDI ALEGRE SALA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-07
2022-03-21
1980-02-26
ALBERTO LUIS CAMPOS SUNER
PREZES ZARZĄDU
2005-10-13
2017-03-07
FRANCISCO LUIS JORQUES CANES
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-13
2017-03-07
DARIO TABACCO FUNARO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-13
2017-03-07
CARLOS ARTIGUES BREITZLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-13
2012-08-03
JOSE GORRIZ BELENGUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-03
2017-03-07
JUAN EUSEBIO PUJOL CHIMENO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-07
2022-03-21
1966-09-24
2005-10-13
2022-03-21
SOR IBERICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-13
2012-08-03
RYNEK, 7, WROCŁAW, 50-106, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie