KRS 0000243209
NIP7880010312
REGON00046532500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG TRANSPORTOWO-ROLNYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG TRANSPORTOWO-ROLNYCH
Data rejestracji 17 paź 2005 (19 lat temu) 17 paź 2005
Data usunięcia 13 mar 2019 13 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SZKOLNA, 7, KAMIENIEC, 64-061, KAMIENIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7880010312
data rejestracji 31 gru 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2932 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJOLANTA MARIA GRZELEWSKA
Likwidator
2017-02-27
2019-03-13
GRZEGORZ JÓZEF NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2019-03-13
KAROL MARIAN FIRLEJ
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2019-03-13
JANUSZ CZESŁAW MATYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2019-03-13
JÓZEF CIORGA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2019-03-13
WAWRZYNIEC NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2019-03-13
ANDRZEJ PILARSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2011-12-19
HENRYK JERZY SOŁTYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-17
2011-12-19
DOMINIK MATYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-19
2019-03-13
WAWRZYNIEC KULECZKA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-19
2019-03-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
HENRYK BERESZYŃSKI
PREZES
2005-10-17
2011-12-19
JOLANTA MARIA GRZELEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-17
2017-02-27
JAN NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-17
2011-12-19
JAN NOWAK
PREZES
2011-12-19
2017-02-27
EUGENIUSZ SKORACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-19
2017-02-27
2005-10-17
2017-02-27
SPÓŁDZIELNIA USŁUG TRANSPORTOWO-ROLNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie