KRS 0000243107
NIP8951845037
REGON02015461500000
NazwaEASTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEASTON
Data rejestracji 13 paź 2005 (19 lat temu) 13 paź 2005
Data usunięcia 14 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. ANTONIEGO, 2 - 4, WROCŁAW, 50-073, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4534 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKAGABRIEL WIESŁAW CZAJKOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ ERIK CZAJKOWSKI
Beneficjent
EWA IRENA CZAJKOWSKA
Beneficjent
MICHAŁ JÓZEF GOSZTYŁA
reprezentant
JAROSŁAW RYSZARD JAROSZEWICZ
Wspólnik
2005-10-13
2011-12-29
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR JAN KORZENIOWSKI
Wspólnik
2005-10-13
2007-10-23
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DAMIAN TRZECIAK
Wspólnik
2007-10-23
2011-12-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR WOJCIECH CZAJKOWSKI
Wspólnik
2011-12-29
2020-09-25
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EWA IRENA CZAJKOWSKA
Wspólnik
2020-09-25
2021-06-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH POSIADA NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W 1/3 CZĘŚCI Z MICHAŁEM CZAJKOWSKIM I GABRIELEM CZAJKOWSKIM
MICHAŁ ERIK CZAJKOWSKI
Wspólnik
2020-09-25
2021-06-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH POSIADA NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W 1/3 CZĘŚCI Z EWĄ CZAJKOWSKĄ I GABRIELEM CZAJKOWSKIM
GABRIEL WIESŁAW CZAJKOWSKI
Wspólnik
2020-09-25
2021-06-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH POSIADA NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W 1/3 CZĘŚCI Z EWĄ CZAJKOWSKĄ I MICHAŁEM CZAJKOWSKIM
MICHAŁ JÓZEF GOSZTYŁA
Likwidator
2020-09-25
2021-06-14
GABRIEL WIESŁAW CZAJKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ ERIK CZAJKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWA IRENA CZAJKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
PIOTR JAN KORZENIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-13
2007-10-23
JAROSŁAW RYSZARD JAROSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-13
2011-12-29
DAMIAN TRZECIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-23
2011-12-29
MICHAŁ JÓZEF GOSZTYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2011-12-29
2020-09-25
2005-10-13
2020-09-25
EASTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-13
2006-04-28
DĘBICKIEGO, 3, WROCŁAW, 50-230, WROCŁAW, POLSKA
2006-04-28
2011-12-29
LEGNICKA, 51-53, WROCŁAW, 54-203, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie