KRS 0000242981
NIP5742006093
REGON24048749900000
Nazwa"SOFIMPEX-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOFIMPEX-BIS
Data rejestracji 10 paź 2005 (19 lat temu) 10 paź 2005
Data usunięcia 06 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MEHOFFERA, 50 A, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIZOFIA MICHALINA BĘBEN
Wspólnik
2005-10-10
2008-07-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR ROBERT KIEDOS
Wspólnik
2005-10-10
2007-04-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
JADWIGA GRAŻYNA CHRZĄSTEK
Wspólnik
2008-07-22
2011-05-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PIOTR GABRIEL BRELA
Wspólnik
2011-05-02
2017-11-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE W RAMACH REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ
SŁAWOMIR ROBERT KIEDOS
PREZES ZARZĄDU
2005-10-10
2007-04-30
ZOFIA MICHALINA BĘBEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-10
2008-07-22
JADWIGA GRAŻYNA CHRZĄSTEK
PREZES ZARZĄDU
2008-07-22
2011-05-02
PIOTR GABRIEL BRELA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-02
2017-11-06
2005-10-10
2008-07-22
12 A, DĄBROWA, 42-110, POPÓW, POLSKA
2008-07-22
2011-05-02
OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 23, CZĘSTOCHOWA, 42-218, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie