KRS 0000242921
NIP8971708645
REGON02015293500000
NazwaEFABRIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEFABRIKA POLSKA
Data rejestracji 08 paź 2005 (19 lat temu) 08 paź 2005
Data usunięcia 08 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRACKA, 9A, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 115000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆADAM SŁAWOMIR JURCZAK
Likwidator
2016-12-02
2018-06-08
JACEK CHMURSKI
Wspólnik
2005-10-08
2018-06-08
1173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58 650,00 ZŁ(PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ARKADIUSZ TORSKI
Wspólnik
2005-10-08
2018-06-08
490 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ADAM SŁAWOMIR JURCZAK
Wspólnik
2012-08-14
2018-06-08
637 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 31.850,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DAWID PER
VICE-PREZES ZARZĄDU
2009-02-25
2010-11-10
ARKADIUSZ TORSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-08
2007-03-28
ADAM SŁAWOMIR JURCZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-28
2016-12-02
2005-10-08
2016-12-02
EFABRIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-08
2009-02-25
PLAC KOŚCIUSZKI, 15, WROCŁAW, 50-037, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie