KRS 0000242908
NIP7851725155
REGON30009592000000
NazwaRASZ-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRASZ-MET
Data rejestracji 18 paź 2005 (19 lat temu) 18 paź 2005
Data usunięcia 19 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AKACJOWA, 4, PYSZĄCA, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7851725155
data rejestracji 16 sie 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIROMAN NIEMIER
Wspólnik
2005-10-18
2022-09-19
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
SZYMON HABERLAND
Wspólnik
2005-10-18
2008-06-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
REGINA ANNA LEITGEBER
Likwidator
2021-08-16
2022-09-19
ROMAN JAN NIEMIER
Beneficjent
ROMAN JAN NIEMIER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
WŁAŚCICIEL
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB KAŻDY Z WICEPREZESÓW SAMODZIELNIE
SZYMON ADAM HABERLAND
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-05
2008-06-10
ROMAN JAN NIEMIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-05
2021-08-16
BERNARDUS HERMANUS NIJHUIS
PREZES ZARZĄDU
2005-10-18
2007-10-05
REGINA LEITGEBER
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-18
2007-10-05
REGINA LEITGEBER
PREZES ZARZĄDU
2007-10-05
2021-08-16
2005-10-18
2021-08-16
RASZ-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie