KRS 0000242865
NIP6941628254
REGON02014089500000
Nazwa"EUCOSO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUCOSO
Data rejestracji 06 paź 2005 (19 lat temu) 06 paź 2005
Data usunięcia 09 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWOUSTEGO, 39, ZŁOTORYJA, 59-500, ZŁOTORYJA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4111450,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCEL FRANCISCA DIDDEN
Wspólnik
2005-10-06
2014-09-17
444 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.200,0,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
RAF EIJSSEN
Wspólnik
2005-10-06
2009-04-07
204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
RONNY JAN EIJSSEN
Wspólnik
2005-10-06
2009-04-07
204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
WIENERBERGER BUILDING SOLUTIONS NV, BELGIA
Wspólnik
2009-01-15
2015-01-26
1.032 (JEDEN TYSIĄC TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.600,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
WIENERBERGER NV
Wspólnik
2015-01-26
2015-12-09
82.229 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.111.450,00 ZŁ (CZTERY MILIONY STO JEDENAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
RUDI VALEE
Prokurent
2007-08-31
2010-06-29
PROKURA SAMOISTNA
COEN VEER
Prokurent
2010-06-29
2011-02-02
ODDZIELNA
LUC GEYSEN
Prokurent
2011-02-02
2013-04-26
ODDZIELNA
KAMILA SKOWRON SZUMIŃSKA
Prokurent
2011-02-02
2013-04-26
ODDZIELNA
GRZEGORZ EDWARD WOŹNIAK
Likwidator
2013-04-26
2015-12-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOHAN VAN DER BIEST
PREZES ZARZĄDU
2009-01-15
2013-04-26
CAROLINE VAN DE VELDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-15
2013-04-26
WERNER VREYS
PREZES ZARZĄDU
2005-10-06
2007-08-31
MARIUSZ LONGIN FUTERHENDLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-06
2009-01-15
MARCEL FRANCISCA DIDDEN
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2009-01-15
RAF EIJSSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-31
2013-04-26
RONNY JAN EIJSSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-31
2013-04-26
2005-10-06
2013-04-26
"EUCOSO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-06
2007-06-20
GRUNWALDZKA, 6, ZŁOTORYJA, 59-500, ZŁOTORYJA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie