KRS 0000242820
NIP6762304457
REGON12011864500000
NazwaSENSE PROFIT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSENSE PROFIT 8
Data rejestracji 07 paź 2005 (19 lat temu) 07 paź 2005
Data usunięcia 24 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GROTTGERA, 22, KRAKÓW, 30-035, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJMARLENA MARZENA WÓJCIK
Wspólnik
2005-10-07
2019-07-24
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁ
MACIEJ MICHAŁ WOJTALA
Wspólnik
2005-10-07
2008-10-21
30 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 15.000 ZŁ
LIDIA KAZIMIERA JASIŃSKA
Wspólnik
2008-10-21
2010-07-20
PIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MARIUSZ WÓJCIK
Likwidator
2018-05-11
2019-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARLENA MARZENA NOWAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-07
2006-04-06
MACIEJ MICHAŁ WOJTALA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-07
2008-10-21
MARIUSZ PIOTR WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-06
2008-10-21
MARLENA MARZENA WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-21
2010-07-20
MARIUSZ PIOTR WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-20
2018-05-11
MARLENA MARZENA WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-31
2018-05-11
LIDIA KAZIMIERA JASIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-21
2010-07-20
2005-10-07
2008-11-19
SENSE PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-19
2018-05-11
SENSE PROFIT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-07
2006-04-06
DUNAJEWSKIEGO, 6, KRAKÓW, 31 - 133, KRAKÓW, POLSKA
2006-04-06
2008-10-21
PRĄDNICKA, 36, KRAKÓW, 31-201, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie