KRS 0000242777
NIP6342684370
REGON02016430600000
Nazwa"PHIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPHIL
Data rejestracji 06 paź 2005 (19 lat temu) 06 paź 2005
Data usunięcia 07 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE, 22, KATOWICE, 40-058, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342684370
data rejestracji 10 lip 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEMAREK CEZARY MAY
Wspólnik
2005-10-06
2008-09-10
50 (PIEĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIUSZ PIOTR KLICHE
Wspólnik
2005-10-06
2008-12-10
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) 49.500 ZŁOTYCH (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘCET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2008-12-10
2019-02-01
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000,00ZŁ
89144329100000
ŁUKASZ SZYMAŃSKI
Wspólnik
2008-12-10
2014-07-31
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
DARIA TERESA ŁAZAREWICZ
Wspólnik
2014-07-31
2019-02-01
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
SZYMON PIOTR TOMASZEWSKI
Wspólnik
2019-02-01
2023-06-07
198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ.(DZIEWIĘĆDIESIĄT DIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ŁUKASZ SZYMAŃSKI
Prokurent
2019-02-01
2019-08-02
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT
MAREK CEZARY MAY
PREZES ZARZĄDU
2005-10-06
2008-09-10
MARIUSZ PIOTR KLICHE
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-06
2008-09-10
MARIUSZ PIOTR KLICHE
PREZES ZARZĄDU
2008-09-10
2008-12-10
TOMASZ JAGIEŁŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-12-10
2019-02-01
JAROSŁAW JANIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-10
2019-02-01
DARIUSZ CZARNECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-10
2009-07-24
SZYMON PIOTR TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-02-01
2023-06-07
ŁUKASZ SZYMAŃSKI
WICEPREZES
2009-07-24
2015-08-17
2005-10-06
2008-09-10
OKRĘŻNA, 25, WROCŁAW, 53-008, WROCŁAW, POLSKA
2008-09-10
2015-08-17
SŁOWACKIEGO, 16, KATOWICE, 40-093, KATOWICE, POLSKA
2015-08-17
2019-02-01
UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 16, KATOWICE, 40-035, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie