KRS 0000242746
REGON18007343300000
NazwaSLOSPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSLOSPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSLOSPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 paź 2005 (19 lat temu) 04 paź 2005
Data usunięcia 27 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres HANASIEWICZA, 19, RZESZÓW, 35-103, RZESZÓW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego HVIEZDOSLAVOVO NÁM., 27, DOLNY KUBIN, 026 01, SŁOWACJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5113 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5110 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440 REKLAMA #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHEWA BARBARA CIESIELKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-10-04
2012-11-26
MAGDALENA BARBARA SZCZYGIEŁ
Likwidator
2012-11-26
2014-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO (SAMODZIELNIE).
EGON OTTO MERTINS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-04
2012-11-26
1941-03-26
MARTA DEMETEROVÁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-04
2012-11-26
2005-10-04
2012-11-26
SLOSPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2012-11-26
2013-01-15
SLOPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
2005-10-04
2005-12-23
LOTNIKÓW, 3, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie