KRS 0000242525
NIP5311459996
REGON01610555400000
Nazwa"CARD SYSTEM CEES" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCARD SYSTEM CEES
Data rejestracji 30 wrz 2005 (19 lat temu) 30 wrz 2005
Data usunięcia 05 mar 2019 05 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 05-100, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ JANUSZ KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2006-10-30
KRZYSZTOF JERZY RADTKE
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2006-10-30
EWA BARTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2019-03-05
ANDRZEJ BARTECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2006-10-30
GERARD ANDRZEJ ZAŁOGA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2006-10-30
GRZEGORZ DYMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-30
2019-03-05
SYLWESTER ZDZIENICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-30
2019-03-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM.
PAWEŁ ANDRZEJ BARTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-30
2006-10-30
JACEK LEONARD ULJANICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-30
2019-03-05
2005-09-30
2006-10-30
"CARDIS" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie