KRS 0000242468
NIP8992550066
REGON02014624800000
Nazwa"IMU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMU
Data rejestracji 06 paź 2005 (19 lat temu) 06 paź 2005
Data usunięcia 14 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 10, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#234 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWLUIGI BENTIVOGLIO
Beneficjent
1946-05-03
ANTONIO SANTINI
Beneficjent
1945-09-14
CLAUDIO RIGOLA
reprezentant
MAURO CARLINI
Beneficjent
1965-05-11
MAURO CARLINI
Wspólnik
2005-10-06
2022-02-14
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
1965-05-11
ANTONIO SANTIN
Wspólnik
2005-10-06
2022-02-14
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
LUIGI BENTIVOGLIO
Wspólnik
2006-11-14
2022-02-14
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
1946-05-03
CLAUDIO RIGOLA
Likwidator
2017-09-19
2022-02-14
LUIGI BENTIVOGLIO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANTONIO SANTINI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAURO CARLINI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
ANTONIO SANTIN
PREZES ZARZĄDU
2005-10-06
2017-09-19
2005-10-06
2017-09-19
"IMU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-06
2014-11-14
WIOSENNA, 14, WROCŁAW, 53-017, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie