KRS 0000242457
NIP5242574339
REGON14027469000000
NazwaMIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIRI
Data rejestracji 29 wrz 2005 (19 lat temu) 29 wrz 2005
Data usunięcia 07 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RACŁAWICKA, 114, WARSZAWA, 02-634, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242574339
data rejestracji 07 cze 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIMARSHALL EUGENE EISENBERG
Beneficjent
1945-07-16
SAMUEL KELLNER
reprezentant
1950-07-13
Wspólnik
2005-09-29
2006-06-23
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49500 ZŁOTYCH
01309870100000
TUBUAI INVESTMENTS B.V.
Wspólnik
2006-06-23
2008-03-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
SANOKIA ENTERPRISES COMPANY LIMITED
Wspólnik
2008-03-11
2012-06-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
OATHIA ENTERPRISES COMPANY LIMITED
Wspólnik
2012-06-13
2022-06-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
PIOTR GRABOWSKI
Prokurent
2020-02-12
2021-02-24
SAMOISTNA
MAŁGORZATA TOKARZ
Likwidator
2021-02-24
2022-06-07
MARSHALL EUGENE EISENBERG
Beneficjent
OSOBA KONTROLUJĄCA TRUST, KTÓRY ZA POŚREDNICTWEM INNYCH SPÓŁEK KONTROLUJE PRZEDMIOTOWĄ SPÓŁKĘ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAEL ALTER
PREZES ZARZĄDU
2005-09-29
2017-12-22
SAMUEL KELLNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-03
2017-12-22
1950-07-13
SAMUEL KELLNER
PREZES ZARZĄDU
2017-12-22
2021-02-24
1950-07-13
JACEK ANDRZEJ ZABOJSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-03
2020-02-12
2005-09-29
2021-02-24
MIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-29
2007-07-27
ŚW. WINCENTEGO, 114, WARSZAWA, 03-291, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie