KRS 0000242360
NIP7712694646
REGON10007312500000
NazwaKTL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKTL.PL
Data rejestracji 29 wrz 2005 (19 lat temu) 29 wrz 2005
Data usunięcia 19 mar 2015 19 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEDBORSKA, 27, GORZKOWICE, 97- 350, GORZKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7712694646
data rejestracji 01 wrz 2005
status Czynny
38898000092001006939090004
BS8980 Centrala
ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
61898000092018006939090001
BS8980 Centrala
ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
34898000092018006939090002
BS8980 Centrala
ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.MAREK JAN CIECIÓRA
Beneficjent
TYBERIUSZ OLGIERD SŁODKIEWICZ
Beneficjent
TYBERIUSZ OLGIERD SŁODKIEWICZ
reprezentant
MAREK JAN CIECIÓRA
Wspólnik
2005-09-29
2015-03-19
52 UDZIAŁY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 36.400 ZŁ
TYBERIUSZ OLGIERD SŁODKIEWICZ
Wspólnik
2005-09-29
2015-03-19
16 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 11.200 ZŁ
HALINA ANNA CIECIÓRA
Wspólnik
2005-09-29
2015-03-19
16 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 11.200 ZŁ
HUBERT JAN CIECIÓRA
Wspólnik
2005-09-29
2015-03-19
16 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 11.200 ZŁ
MAREK JAN CIECIÓRA
Prokurent
2010-06-24
2015-03-19
PROKURA SAMOISTNA
MAREK JAN CIECIÓRA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
TYBERIUSZ OLGIERD SŁODKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
TYBERIUSZ OLGIERD SŁODKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-09-29
2015-03-19
MAREK JAN CIECIÓRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-29
2010-06-24
2005-09-29
2015-03-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-29
2015-03-19
KTL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-29
2015-03-19
PRZEDBORSKA, 27, GORZKOWICE, 97- 350, GORZKOWICE, POLSKA
2005-09-29
2015-03-19
2851Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2005-09-29
2015-03-19
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2005-09-29
2015-03-19
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2005-09-29
2015-03-19
6024C - WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
2005-09-29
2015-03-19
6024B - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2005-09-29
2015-03-19
7134Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2005-09-29
2015-03-19
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2005-09-29
2015-03-19
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2005-09-29
2015-03-19
7482Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie