KRS 0000242010
NIP5832928413
REGON22011506900000
NazwaFUNDACJA "BURSZTYNOWY OŁTARZ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBURSZTYNOWY OŁTARZ
Data rejestracji 26 wrz 2005 (19 lat temu) 26 wrz 2005
Data usunięcia 10 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PIEKARNICZA, 7, GDAŃSK, 80-126, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5248C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEOWOJCIECH JERZY KALANDYK
Likwidator
2010-09-21
2017-05-10
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW.BRYGIDY
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2017-05-10
040053318
WIESŁAW STEFAN GIERŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2017-05-10
MARIUSZ GLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2017-05-10
MAREK GUTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2017-05-10
ANNA JANINA KLUCZNIK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2017-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
WOJCIECH JERZY KALANDYK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-26
2010-09-21
KRZYSZTOF JAN CZAJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-26
2010-09-21
GRZEGORZ FRANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-26
2010-09-21
2005-09-26
2010-09-21
FUNDACJA "BURSZTYNOWY OŁTARZ"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie