KRS 0000241980
NIP7822333263
REGON30009175000000
Nazwa"RITS COLLECTION 2005" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRITS COLLECTION 2005
Data rejestracji 04 paź 2005 (19 lat temu) 04 paź 2005
Data usunięcia 19 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OŻAROWSKA, 42, POZNAŃ, 61-332, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440Z REKLAMA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAI.B-L HOLDING A/S SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO
Wspólnik
2005-10-04
2010-01-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
IVAN BJERG LARSEN
Likwidator
2008-12-03
2010-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA BROCHNER NIELSEN
PREZES ZARZĄDU
2005-10-04
2006-06-07
IVAN BJERG LARSEN
PREZES ZARZĄDU
2006-06-07
2008-12-03
2005-10-04
2008-12-03
"RITS COLLECTION 2005" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-04
2008-04-10
ŚW. MICHAŁA, 43, POZNAŃ, 61-119, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie